Org.nr: 556411-9781
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Berglund, Emil Karl-Gustaf | 2024-06-12 |
Revisor | MOORE Ranby AB | 2024-06-12 |
Huvudansvarig revisor | Larsson, Lars Anders | 2024-04-10 |
Styrelseledamot | Johannessen, Espen | 2024-03-27 |
Styrelseledamot | Haug, Cato Alexander | 2023-08-01 |
Extern verkställande direktör | Koefoed, Jesper | 2023-01-03 |
Ordförande | Aasheim, Christian | 2022-04-06 |
Styrelseledamot | Aasheim, Christian | 2022-04-06 |
Verkställande direktör | Aasheim, Christian | 2022-04-06 |
Delgivningsbar person | Niklasson, Erik Martin | 2022-04-06 |
Styrelseledamot | Tingulstad, Lars Håkon | 2022-01-21 |