Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Laboratoriediagnostik Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-19 |