Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Viktoriagruppen VG Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Viktoriagruppen VG Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AB Metti | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Viktoriagruppen Konsulterna i Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |