Org.nr: 556702-6843
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Ergen, Hakan | 2023-12-07 |
Styrelseledamot | Ergen, Hakan | 2023-12-07 |
Verkställande direktör | Ergen, Hakan | 2023-12-07 |
Extern firmatecknare | Jaranka, Jenni Sara Pauliina | 2023-09-24 |
Ordförande | Jørgensen, Thomas Roat | 2022-06-18 |
Styrelseledamot | Jørgensen, Thomas Roat | 2022-06-18 |
Verkställande direktör | Jørgensen, Thomas Roat | 2022-06-18 |
Ordförande | Ross, Alan Stuart | 2021-12-03 |
Styrelseledamot | Ross, Alan Stuart | 2021-12-03 |
Verkställande direktör | Ross, Alan Stuart | 2021-12-03 |