Org.nr: 556749-1559
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aspegren Westin, Erik Andreas | 2024-08-27 |
Styrelsesuppleant | Fornander, Daniel Andreas | 2024-08-27 |
Revisor | Stave-Slevdal, Maria Birgitta | 2023-09-05 |
Huvudansvarig revisor | Eklu Sjödén, Dan Fredrik Koffi | 2023-04-12 |
Revisor | KPMG AB | 2023-04-12 |
Styrelseledamot | Berglund, Klas Mikael | 2023-04-05 |
Styrelsesuppleant | Fogelström, Lisa Ida Maria | 2023-04-05 |
Revisor | Stave-Slevdal, Maria Birgitta | 2023-04-05 |