Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Aquam AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sangkachai Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sangkachai Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CaptainStreet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sangkachai AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sangkachai AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-08 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-02-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-05-19 |