Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Max Müller
Max Müller
19781022-XXXX
Ta kreditupplysning
Max Müller är en man född den 22 oktober 1978. Han är folkbokförd i Johanneshov sedan 2023-11-03. Johanneshov ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
ReCap Energy Storage AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ReCap Solar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ReCap Solar Fund I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Recap Power AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ReCap Solar Fund II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ReCap Solar Fund III AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ELCL AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Recap Solar Fund VI AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap Green Bond I AB (publ)
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Recap Battery I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Recap Battery II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Recap BESS AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Recap Energy Storage II AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Recap Battery V AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Recap Battery VI AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Recap Battery III AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Recap Procurement AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Skolmästaren 12
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Max Müller har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-01-19
RCSM AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-04-05
Recap Solar Fund 5 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-07-05
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-07-05
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ReCap Energy Storage AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Kristian Ragnar Brüning
Styrelseledamot
Marco Antonio Berggren
Styrelsesuppleant
Max Müller
Huvudansvarig revisor
Malin Terése Åkesson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
ReCap Solar AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Kristian Ragnar Brüning
Styrelseledamot
Marco Antonio Berggren
Styrelsesuppleant
Max Müller
Huvudansvarig revisor
Malin Terése Åkesson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
ReCap Solar Fund I AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kristian Brüning
Styrelseledamot
Marco Antonio Berggren
Ordförande
Marco Antonio Berggren
Styrelsesuppleant
Max Müller
Huvudansvarig revisor
Malin Terése Åkesson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp