Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ekebygruppen Kvarnnibble AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sofrosyne AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Sofrosyne AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekebygruppen Fastighet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekebygruppen Ekeby AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekebygruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekebygruppen Alpha AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vårdexperten Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Vårdexperten Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Uppsala Ekeby Industrihus | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-04 |