Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 16 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 17 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Torshällahus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Tingstugan i Strängnäs | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Skolmästaren i Eskilstuna | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-02 |