Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Staven | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Staven | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-17 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-10 |