Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Matts Gunnar Pettersson
Matts Gunnar Pettersson
19440817-XXXX
Ta kreditupplysning
Pettersson, Matts Gunnar är en man född den 17 augusti 1944 och är bosatt i Västerås
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Riksbyggens Bostadsrättsförening Mistluren
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Matts Gunnar Pettersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-23
Riksbyggen Bostadsrättsförening Sjömärket
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggens Bostadsrättsförening Mistluren
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Matts Gunnar Pettersson
Styrelsesuppleant
Mats Gunnar Engström
Styrelseledamot
Kjell Conny Andersson
Styrelsesuppleant
Jörgen Mikael Sundkvist
Styrelseledamot
Sven Fredrik Brännström
Styrelsesuppleant
Adam Ahmed Hantash
Tillbaka till sidans topp