Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mattias Sahak Yousef
Mattias Sahak Yousef
19980227-XXXX
Ta kreditupplysning
Mattias Sahak Yousef är en man född den 27 februari 1998. Han är folkbokförd i Norrköping sedan 2022-09-06. Norrköping ligger i Norrköping kommun, Östergötlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Svärtingebutiken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsaktiebolaget Svärtinge 65:2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Davicia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
George's Grävning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
GEMESA AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
GSMC Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BEIN Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Norrköping Stohagen 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nittionian - Söderköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Björkalund Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
BEIN Bostad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Beauty & Partners Norrköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Mr. Vending Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Timatt Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighet Stohagen 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
WIAN Gruppen AB
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mattias Sahak Yousef har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-12-23
Kopkin Lager 1 AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-10-13
Gabriella Livsmedel AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-09-04
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Svärtingebutiken AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Resul Hamurcu
Styrelseledamot
Chirak Jonathan Yousef
Verkställande direktör
Chirak Jonathan Yousef
Styrelsesuppleant
Mattias Sahak Yousef
Tillbaka till sidans topp
Fastighetsaktiebolaget Svärtinge 65:2
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Chirak Jonathan Yousef
Styrelsesuppleant
Mattias Sahak Yousef
Tillbaka till sidans topp
Davicia AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Hanan Yousef
Revisor
Resul Hamurcu
Styrelseledamot
Mattias Sahak Yousef
Tillbaka till sidans topp