Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mattias Mikael Kajander
Mattias Mikael Kajander
19871013-XXXX
Ta kreditupplysning
Mattias Mikael Kajander är en man född den 13 oktober 1987. Han är folkbokförd i Mora sedan 2020-12-11. Mora ligger i Mora kommun, Dalarnas län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
MNK Bygg & Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mattias Mikael Kajander har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-11-03
Vattnäs föräldrakooperativ ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-10-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
MNK Bygg & Konsult AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hussis Nina Tereza Kajander
Styrelsesuppleant
Mattias Mikael Kajander
Tillbaka till sidans topp