Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-03 |