Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mattias Brissman
Mattias Brissman
19721106-XXXX
Ta kreditupplysning
Mattias Brissman är en man född den 6 november 1972. Han är folkbokförd i Sjömarken sedan 2010-02-17. Sjömarken ligger i Borås kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Yaff AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Yaff AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Brigol AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mattias Brissman AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AG17 i Viared AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Carspa i Borås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Carspa i Borås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AG17 i Borås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
AG17 i Borås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
AG17 i Borås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Garantipartner Skandinavien AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Garantipartner Skandinavien AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Sjömarkens Bil AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
EMW Trading AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mattias Brissman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-02
Borås Bronsluren AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Yaff AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Thomas Gunnar Brink
Ordförande
Thomas Gunnar Brink
Styrelseledamot
Martin Sonny Brink
Styrelseledamot
Karl Henrik Wahlgren
Styrelseledamot
Mattias Brissman
Verkställande direktör
Mattias Brissman
Huvudansvarig revisor
Pontus Tonning
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Brigol AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Helena Katarina Brissman
Styrelseledamot
Mattias Brissman
Tillbaka till sidans topp
Mattias Brissman AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Helena Katarina Brissman
Styrelseledamot
Mattias Brissman
Tillbaka till sidans topp