Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-17 |