Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Zebuc Trading Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Adlede AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Contractomate AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Kampementsbacken | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-07 |