Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Vice verkställande direktör | IKP SERVICE Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-23 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-16 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-04-06 |