Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | VAK Sverige Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-25 |