Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ETMT Däck AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmslättshus nr 10 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 35 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmslättshus nr 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 17 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 7 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Eken Linköping | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Boxholmshus 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-12 |