Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Avain AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Silverduvan Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Silverduvan Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Asperin Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordisk Utveckling av Omsorg och Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ZIMICIFUGA HOLDING AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Kommanditbolag Silverduvan | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-08 |