Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Stefan Ahlbäck
Mats Stefan Ahlbäck
19710331-XXXX
Ta kreditupplysning
Ahlbäck, Mats Stefan är en man född den 31 mars 1971 och är bosatt i Ystad
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
LPA Investment AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Stefan Ahlbäck har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-03-21
Ahlbäck Management AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-21
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
LPA Investment AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Peter Ahlbäck
Styrelsesuppleant
Mats Stefan Ahlbäck
Tillbaka till sidans topp