Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Dinavo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mad River AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MR Travel and Event AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mad River Services AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Mad River Services AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Defence Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-10 |