Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Olof Odell
Mats Olof Odell
19580320-XXXX
Ta kreditupplysning
Odell, Mats Olof är en man född den 20 mars 1958 och är bosatt i Kungsbacka
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Lerskär Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MO HOLDING AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fine Wines Sweden Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Fine Wines Sweden Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lysfast AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lysmarine 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Centrumhuset i Lysekil AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jordugglan 2 Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Jordugglan 2 Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hoss i Kungsbacka AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hallma Nett AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Lawdell AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Matoll AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PM Wingfors AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hotell Sillen i Lysekil AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Olof Odell har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-11
Marinexpress AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Lerskär Förvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Wilhelm Holger Mangelus
Ordförande
Per Wilhelm Holger Mangelus
Styrelseledamot
Mats Olof Odell
Revisor
Per Gunnar Östholm
Styrelsesuppleant
Liisa Maria Lundqvist
Tillbaka till sidans topp
MO HOLDING AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Inger Anette Hallmar
Styrelseledamot
Mats Olof Odell
Revisor
Benny Agne Tomas Helgesson
Tillbaka till sidans topp
Fine Wines Sweden Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Olof Odell
Vice verkställande direktör
Mats Olof Odell
Styrelseledamot
Kenneth Ingemar Gustafsson
Verkställande direktör
Kenneth Ingemar Gustafsson
Ordförande
Kenneth Ingemar Gustafsson
Styrelsesuppleant
Ulrika Elisabet Sikström Gustafsson
Revisor
Johan Sebastian Hansson
Tillbaka till sidans topp