Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Olof Niklas Ernulf
Mats Olof Niklas Ernulf
19741007-XXXX
Ta kreditupplysning
Ernulf, Mats Olof Niklas är en man född den 7 oktober 1974 och är bosatt i Torna-Hällestad
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Toftan Invest AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Stafex Invest Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
HagaHill Bioenergi AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Collage & Company i Malmö Aktiebolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
HagaHill Hästverksamhet AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
HagaHill Marketing AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Ligerism AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Gamla Torg Restaurang AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
HagaHill Holding AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
WBS Juridik & Inkasso AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bits By B AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Torna Hällestad Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Torna Hällestad Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
AutoTire Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Bo på Stora Timrarö AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Åttan Förvaltning AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Globus Bemanning AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Fitnesskedjan 31 januari 2022 AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
I & D Bygg Och renovering AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
STEP food Distribution AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
La Baracca AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Olof Niklas Ernulf har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Utträde: 2023-05-11
PROCESSVETS I HÖLLVIKEN AB
Avregistrerad
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-11-02
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Toftan Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Mats Olof Niklas Ernulf
Tillbaka till sidans topp
Stafex Invest Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Mats Olof Niklas Ernulf
Tillbaka till sidans topp
HagaHill Bioenergi AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Mats Olof Niklas Ernulf
Tillbaka till sidans topp