Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Olof Ljung
Mats Olof Ljung
19601103-XXXX
Ta kreditupplysning
Ljung, Mats Olof är en man född den 3 november 1960 och är bosatt i Hovås
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Ragnar Bjurfors Göteborg Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bjurfors i Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Båstad Fastighetsrådgivning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Båstad Fastighetsrådgivning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sunim AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Sunim AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bjurfors Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bjurfors Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ecila AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Home Sweet Home i Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bjurfors Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bjurfors Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Göteborgs Fastighetstjänst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Göteborgs Fastighetstjänst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Conventibus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svensk Bostadsannonsering AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Boneo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Real Alliance AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bjurfors Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Olof Ljung har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-05-24
Bjurfors Holding AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ragnar Bjurfors Göteborg Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Olof Ljung
Huvudansvarig revisor
Ulf Greger Johansson Längvik
Styrelsesuppleant
Anna-Kari Ljung
Revisor
Frejs Revisorer AB
Tillbaka till sidans topp
Bjurfors i Göteborg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Olof Ljung
Extern verkställande direktör
Sven-Erik Kristensen
Huvudansvarig revisor
Ulf Greger Johansson Längvik
Styrelsesuppleant
Anna-Kari Ljung
Revisor
Frejs Revisorer AB
Tillbaka till sidans topp
Båstad Fastighetsrådgivning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Olof Ljung
Ordförande
Mats Olof Ljung
Huvudansvarig revisor
Ulf Greger Johansson Längvik
Styrelseledamot
Nils Ola Lundqvist
Verkställande direktör
Nils Ola Lundqvist
Styrelsesuppleant
Thorbjörn Ernst Gustaf Wennerholm
Revisor
Frejs Revisorer AB
Tillbaka till sidans topp