Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Ola Lambert Troedsson
Mats Ola Lambert Troedsson
19521112-XXXX
Ta kreditupplysning
Troedsson, Mats Ola Lambert är en man född den 12 november 1952 och är bosatt i Lund
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Centiro Solutions Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Centiro Solutions Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Centiro Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Centiro Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Attila Communications & Advisory AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Attila Communications & Advisory AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Censhine Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Censhine Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Censhine Cyber Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Censhine Cyber Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Urban Street Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Urban Street Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Urban Street AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Urban Street AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Ola Lambert Troedsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-11
Beacon Hill AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-05-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Centiro Solutions Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Ola Lambert Troedsson
Ordförande
Mats Ola Lambert Troedsson
Styrelseledamot
Agnete Lisbeth Christin Hedin
Styrelseledamot
Erik Niklas Wilhelm Hedin
Verkställande direktör
Erik Niklas Wilhelm Hedin
Styrelseledamot
Kjell Mathias Hultin
Styrelseledamot
Hans Johan Lassing
Styrelseledamot
Johanna Therese C Björnum Nyström
Huvudansvarig revisor
Pontus Tonning
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Centiro Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Ola Lambert Troedsson
Ordförande
Mats Ola Lambert Troedsson
Styrelseledamot
Agnete Lisbeth Christin Hedin
Styrelseledamot
Erik Niklas Wilhelm Hedin
Verkställande direktör
Erik Niklas Wilhelm Hedin
Styrelseledamot
Kjell Mathias Hultin
Styrelseledamot
Hans Johan Lassing
Styrelseledamot
Johanna Therese C Björnum Nyström
Huvudansvarig revisor
Pontus Tonning
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Attila Communications & Advisory AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Ola Lambert Troedsson
Ordförande
Mats Ola Lambert Troedsson
Styrelseledamot
Ferencz Attila Thuroczy
Verkställande direktör
Ferencz Attila Thuroczy
Styrelsesuppleant
Maja K H Troedsson Thuroczy
Tillbaka till sidans topp