Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-23 |