Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Magnus Lennart Lindh
Mats Magnus Lennart Lindh
19871002-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindh, Mats Magnus Lennart är en man född den 2 oktober 1987 och är bosatt i Mora
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
CIL Design Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Magnus Lennart Lindh har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-05-20
HSB Bostadsrättsförening Annorlunda
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
CIL Design Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Christer Lindh
Styrelsesuppleant
Mats Magnus Lennart Lindh
Tillbaka till sidans topp