Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Regler Automatic i Piteå Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Regler Automatic i Piteå Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Säkator Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Säkator Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svea Bolagskonsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Erik Hallqvist AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Uteco Sverige Ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Standard Invest Sweden Ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-04 |