Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Johan Ledin
Mats Johan Ledin
19560630-XXXX
Ta kreditupplysning
Ledin, Mats Johan är en man född den 30 juni 1956 och är bosatt i Kista
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Komplementär
LBL Flow Kommanditbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Johan Ledin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-12-07
Rödfärgarna Mellansverige AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
LBL Flow Kommanditbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Kommanditdelägare
Åke Lennart Lindberg
Prokurist
Åke Lennart Lindberg
Komplementär
Mats Johan Ledin
Tillbaka till sidans topp