Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 35 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Trumspelaren | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Vadstenahus nr 7 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Vadstenahus nr 3 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Vadstenahus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Vadstenahus nr 6 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-01 |