Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-07 |