Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Holgerson & Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Munklägret 6 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-04 |