Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Mentalytics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mentalytics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Go See Talents AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Orang Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Simplitude Bookings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Simplitude Bookings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-05 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-02 |