Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Gunnar Hedberg
Mats Gunnar Hedberg
19570618-XXXX
Ta kreditupplysning
Hedberg, Mats Gunnar är en man född den 18 juni 1957 och är bosatt i Hässelby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Stockholm Business Marketing Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
QTOB AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sylog Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
IWise AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
IWise AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Neodev AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Neodev AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mhedberg Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
YABS AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
YABS AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sylog Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Sylog Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Enami AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sylog Öst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Sylog Öst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sylog Epic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sylog Jasper AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Sylog Jasper AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sylog Systems AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Gunnar Hedberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2023-11-23
Sylog Syd AB
Upplöst...
Styrelseledamot
Utträde: 2023-11-23
Sylog Syd AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Stockholm Business Marketing Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kjell Anders Sandström
Styrelsesuppleant
Mats Gunnar Hedberg
Tillbaka till sidans topp
QTOB AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Kjell Anders Sandström
Styrelseledamot
Mats Gunnar Hedberg
Revisor
John Eric Rickard Wagner
Tillbaka till sidans topp
Sylog Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Gunnar Hedberg
Huvudansvarig revisor
Hans Stefan Landström Andersson
Styrelseledamot
Per Kristian Egseth
Ordförande
Per Kristian Egseth
Extern verkställande direktör
Johan Patrik Jacobsson
Styrelseledamot
Jørgen Nicolay Strand
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp