Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Göran Lindgren
Mats Göran Lindgren
19501027-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindgren, Mats Göran är en man född den 27 oktober 1950 och är bosatt i Knivsta
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Astrid Lindgren Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Göran Lindgren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-01-13
Westas Media AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Astrid Lindgren Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Mats Göran Lindgren
Revisor
Tomas Lev Anders Nöjd
Styrelseledamot
Anna Ingrid Carina Jonasson Blank
Styrelseledamot
Lars Paul Blomgren
Styrelseledamot
Nils Olof Nyman
Ordförande
Nils Olof Nyman
Styrelseledamot
Anders Henrik Lindgren
Styrelseledamot
Maria Cecilia Bolund Nergårdh
Extern verkställande direktör
Max Micael Hallén
Tillbaka till sidans topp