Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Erik Lindström
Mats Erik Lindström
19610317-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindström, Mats Erik är en man född den 17 mars 1961 och är bosatt i Örebro
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Academa AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Erik Lindström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-05-11
ART - Konsult AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-04-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Academa AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Mats Erik Lindström
Styrelseledamot
Rama Tekin Racho
Tillbaka till sidans topp