Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Ekebygruppen Kvarnnibble AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bro Öst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bro Väst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Ekebygruppen Fastighet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Ekebygruppen Ekeby AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Ekebygruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Ekebygruppen Alpha AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Brolinfilm & Textmakeri | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Wessland Resort | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-04-04 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-03-23 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-03-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-03-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-03-16 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-03-16 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-03-16 |