Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ytterbygg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Ytterbygg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Slottsbol Drift AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ytterbygg Entreprenad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Ytterbygg Entreprenad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ytterbygg Invest2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastighets AB Skissing | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Fastighets AB Skissing | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ytterbygg Invest 3 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lilla Exportgatan Ekonomisk Förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lilla Exportgatan Ekonomisk Förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-17 |