Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Bjarne Waldemar Nyman
Mats Bjarne Waldemar Nyman
19470111-XXXX
Ta kreditupplysning
Nyman, Mats Bjarne Waldemar är en man född den 11 januari 1947 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
Nyman, Mats
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Podium Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
NJN Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Bergshamrahusen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Hallstavikshusen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Degerforshusen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Västmanlandshusen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Filipstadshusen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gärdsnäs Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Norrtäljehusen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Vinkelhaken 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Vagnmakaren 8 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Lidingöhusen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Podium AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Grindhusen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Podium Entreprenad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Mälarstrandshusen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Kabinbanehusen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsbolaget Granenhusen AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4 i Stockholm
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Bjarne Waldemar Nyman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-02-20
SBF Nässjöhusen AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-01-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Podium Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Mats Bjarne Waldemar Nyman
Styrelseledamot
Kjell Olov Jansson
Revisor
Tomas Lev Anders Nöjd
Styrelseledamot
Per Johan Mikael Berggren
Ordförande
Per Johan Mikael Berggren
Styrelseledamot
Nils Olof Nyman
Styrelsesuppleant
Curt Benny Michael Nyman
Styrelseledamot
Jonas Christofer Nyman
Extern verkställande direktör
Rolf Christian Fredrik Uddland
Tillbaka till sidans topp
NJN Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Mats Bjarne Waldemar Nyman
Revisor
Tomas Lev Anders Nöjd
Styrelseledamot
Nils Olof Nyman
Styrelseledamot
Jonas Christofer Nyman
Verkställande direktör
Jonas Christofer Nyman
Ordförande
Jonas Christofer Nyman
Tillbaka till sidans topp