Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | FAB Licensiering AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Anoto Licensiering AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | C Technologies AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MARP Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-12 |
||
Revisor Utträde: 2023-10-07 |
||
Revisor Utträde: 2023-10-07 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-30 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-09-29 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-20 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-01 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-01 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-01 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-25 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-08-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-08-19 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-19 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-08-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-08-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-08-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-08-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-27 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-20 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-10 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-05-31 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-06 |
||
Revisor Utträde: 2023-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-15 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-25 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-27 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-04-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-04-20 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-07 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-15 |