Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Personaltjänst i Uddevalla AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nine Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Norrkila AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | QPath AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Empir Industry AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Brofjorden Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Hvitlock Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Indtech Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-06 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-01-25 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-01-22 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-05 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-05 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-10-05 |