Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Åke Ragnar Larsson
Mats Åke Ragnar Larsson
19570115-XXXX
Ta kreditupplysning
Larsson, Mats Åke Ragnar är en man född den 15 januari 1957 och är bosatt i Höllviken
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Svenska Hockeyligan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hockeyprojekt i Skåne AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Hockeyprojekt i Skåne AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Malmö Redhawks Ishockey AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Malmö Redhawks Ishockey AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Malmö Redhawks Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Malmö Redhawks Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cenito Software AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Cenito Software AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cenito AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Cenito AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MAGULA AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MAGULA AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Connectitude AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Connectitude AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Åke Ragnar Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-01
System Verification Sweden AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2024-07-31
System Verification International AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Svenska Hockeyligan AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rolf Roger Ekström
Ordförande
Rolf Roger Ekström
Styrelseledamot
Pia Elisabet I Karlsson Törnqvist
Styrelseledamot
Karin Anna Birgitta Mattsson
Extern vice verkställande direktör
Johan Christer Fredrik Hemlin
Extern verkställande direktör
Jenny Maria Elisabeth Silfverstrand
Styrelseledamot
Lars Christer Appelqvist
Huvudansvarig revisor
Karl-Henrik Wilhelm Westlund
Styrelseledamot
Jennie Carina Isberg
Revisor
RSM Stockholm AB
Styrelseledamot
Mats Åke Ragnar Larsson
Styrelseledamot
Sven Petter Mikaelsson
Styrelseledamot
Ulf Tage Rohlén
Tillbaka till sidans topp
Hockeyprojekt i Skåne AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Åke Ragnar Larsson
Ordförande
Mats Åke Ragnar Larsson
Styrelseledamot
Jan Anders Martin Sjöwall
Huvudansvarig revisor
Henry Oskar Stefan Svensson
Styrelseledamot
Tom Arnold Birger Kellheim
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Malmö Redhawks Ishockey AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Åke Ragnar Larsson
Ordförande
Mats Åke Ragnar Larsson
Extern verkställande direktör
Hans Patrik Sylvegård
Styrelseledamot
Nils Ola Lundqvist
Styrelseledamot
Hans Peter Imhäuser
Revisor
Henry Oskar Stefan Svensson
Styrelseledamot
Tom Arnold Birger Kellheim
Styrelseledamot
Anna Carolina Faxe
Styrelseledamot
Fredrik Marcus Kamf Schlyter
Styrelseledamot
Patrik Karl Mikael Melin
Styrelseledamot
Jim Mikael Roslund
Tillbaka till sidans topp