Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | 2 Matilda & Jonny Städ & Hemservice AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Vanlycke Owner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pixpay AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Aderby & Wedin Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Cap d'ail Conseiller Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | PrintSource by DanSoft Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-30 |