Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2022-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-30 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-03-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-02 |