Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ATM Revisionsbyrå Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | St Elmo Aktiv Segling Charter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Fastighetspartners i Väst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Martinsson, Anders | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten i Alingsås | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Prokon Revisionsbyrå Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-02-17 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-07 |
||
Revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-12 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-12 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-18 |
||
Revisor Utträde: 2023-10-07 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-20 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-12 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-10 |
||
Revisor Utträde: 2023-01-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-23 |