Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Leklyckan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Martinelle Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Vikaholms by | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Martinell, Johan | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-13 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-10-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-04 |