Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Martina Elisabeth Aili
Martina Elisabeth Aili
19671119-XXXX
Ta kreditupplysning
Aili, Martina Elisabeth är en kvinna född den 19 november 1967 och är bosatt i Luleå
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Ulf Aili Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Martina Elisabeth Aili har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Utträde: 2022-08-02
Läkarjouren i Norrland Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-01-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ulf Aili Consulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Svante Aili
Styrelsesuppleant
Martina Elisabeth Aili
Tillbaka till sidans topp