Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-18 |